QUER DOMINGO RAMON
Informe ejecutivo de QUER DOMINGO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUER DOMINGO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICI GALILEO 236 SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
EDIFICI GALILEO 236 SL | Apoderado Solidario | 20/02/2019 | |
PRINT ONTIME SL | Administrador Unico | 08/09/2010 |
VINCULACIONES DE QUER DOMINGO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUER DOMINGO RAMON
Empresa: DESARROLLO DE CONCEPTOS 21 SL
Administrador Unico
- Quer Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41406 , F 173, S 8, H B 393063, I/A 8 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: DESARROLLO DE CONCEPTOS 21 SL
Administrador Unico
- Quer Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41406 , F 173, S 8, H B 393063, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: EDIFICI GALILEO 236 SL
Administrador Unico
- Quer Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46715 , F 212, S 8, H B 528591, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: EDIFICI GALILEO 236 SL
Apoderado Solidario
- Quer Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46715 , F 210, S 8, H B 528591, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-08
Empresa: PRINT ONTIME SL
Administrador Unico
- Quer Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 8, S 8, H B 334959, I/A 6 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-08
Información de QUER DOMINGO RAMON
Mostramos los datos de QUER DOMINGO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUER DOMINGO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos