QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
Informe ejecutivo de QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALITER PROCURA XXI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/10/2023 | |
ALITER PROCURA XXI SL | Presidente | 06/10/2023 | |
ALITER PROCURA XXI SL | Consejero | 06/10/2023 | |
ALITER PROCURA XXI SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/11/2020 | |
EDELWAY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 |
VINCULACIONES DE QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sevilla Flores Manuel
Consejero
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sevilla Flores Manuel
Presidente
- Quemada Cuatrecasas Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 8 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
Consejero
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
Presidente
- Quemada Cuatrecasas Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 8 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
Consejero
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Moreno Cassy Juan Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
Presidente
- Quemada Cuatrecasas Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 7 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
Consejero
- Alvarez Buylla Y Ballesteros Antonio Maria
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
Presidente
- Quemada Cuatrecasas Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 7 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Empresa: EDELWAY SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Mariño Marian
- Barranco Maraver Jessica
- Benet Caliz Anna
- Boren Teran Maria
- Cabot Seto Francesc
- Cordero Ruiz Natalia
- Dolores Rodriguez Maria
- Jara Escamillo James Genaro
- Lopez Chocarro Ignacio
- Molina Garcia Gustavo
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Ros Fernandez Rafael
- Solsona Molons Alexandre
- Vilajoana Eduardo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 108, S 8, H B 471351, I/A 12 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Gonzalez-carvajal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 150, S 8, H M 574145, I/A 4 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Gonzalez-carvajal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 150, S 8, H M 574145, I/A 4 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Gonzalez-carvajal Manuel
Consejero
- Hernandez Berrocal Javier
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Gonzalez-carvajal Manuel
Presidente
- Quemada Cuatrecasas Angel
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 149, S 8, H M 574145, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Buylla Ballesteros Antonio
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Y Gonzalez-carvajal Manuel
Consejero
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Y Gonzalez-carvajal Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
- Quemada Cuatrecasas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 149, S 8, H M 574145, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: ALITER PROCURA XXI SL
Consejero
- Alvarez-buylla Ballesteros Antonio-maria
- Quemada Cuatrecasas Angel
- Sanchez-puelles Y Gonzalez-carvajal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 143, S 8, H M 574145, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
VER MAS ACTOS
Información de QUEMADA CUATRECASAS ANGEL
Mostramos los datos de QUEMADA CUATRECASAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEMADA CUATRECASAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos