QUEJIDO GARRIDO VICENTE
Informe ejecutivo de QUEJIDO GARRIDO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUEJIDO GARRIDO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS DE PRECISION QUEJIDO SL | Socio Unico | 21/07/2023 | |
MECANIZADOS DE PRECISION QUEJIDO SL | Administrador Unico | 21/07/2023 | |
SOLUCIONES TECNICAS Y MECANICAS Q G SL | Administrador Unico | 02/09/2021 | |
SOLUCIONES TECNICAS Y MECANICAS Q G SL | Socio Unico | 02/09/2021 | |
TRANSFORMADOS MECANICOS VQG SL | Socio Unico | 22/03/2018 | |
TRANSFORMADOS MECANICOS VQG SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | |
TALLERES VALLEFOR SL | Socio Unico | 24/04/2014 | |
TALLERES VALLEFOR SL | Administrador Unico | 24/04/2014 | |
MECANIZADOS DE PRECISION VIQUE SL | Socio Unico | 02/03/2012 | |
MECANIZADOS DE PRECISION VIQUE SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE QUEJIDO GARRIDO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEJIDO GARRIDO VICENTE
Empresa: MECANIZADOS DE PRECISION QUEJIDO SL
Administrador Unico
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 160, S 8, H M 800927, I/A 1 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: MECANIZADOS DE PRECISION QUEJIDO SL
Socio Único
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 160, S 8, H M 800927, I/A 1 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Administrador Unico
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42328 , F 157, S 8, H M 749265, I/A 1 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Socio Único
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42328 , F 157, S 8, H M 749265, I/A 1 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Empresa: TRANSFORMADOS MECANICOS VQG SL
Administrador Unico
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37429 , F 182, S 8, H M 667268, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Empresa: TRANSFORMADOS MECANICOS VQG SL
Socio Único
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37429 , F 182, S 8, H M 667268, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Empresa: TALLERES VALLEFOR SL
Administrador Unico
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32222 , F 59, S 8, H M 579953, I/A 1 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: TALLERES VALLEFOR SL
Socio Único
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32222 , F 59, S 8, H M 579953, I/A 1 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: MECANIZADOS DE PRECISION VIQUE SL
Administrador Unico
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 96, S 8, H M 534299, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: MECANIZADOS DE PRECISION VIQUE SL
Socio Único
- Quejido Garrido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 96, S 8, H M 534299, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de QUEJIDO GARRIDO VICENTE
Mostramos los datos de QUEJIDO GARRIDO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEJIDO GARRIDO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos