QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
Informe ejecutivo de QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FENIXITY SL | Apoderado Solidario | 25/01/2021 |
VINCULACIONES DE QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
Empresa: QUEIXALOS TRULL SL
Apoderado Solidario
- Queixalos Andrea Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36244 , F 183, S 8, H M 651249, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: QUEIXALOS TRULL SL
Administrador Solidario
- Queixalos Andrea Cristina
- Trull Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36244 , F 183, S 8, H M 651249, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: QUEIXALOS TRULL SL
Administrador Solidario
- Queixalos Andrea Cristina
- Trull Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36244 , F 180, S 8, H M 651249, I/A 1 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Información de QUEIXALOS ANDREA CRISTINA
Mostramos los datos de QUEIXALOS ANDREA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEIXALOS ANDREA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos