QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCUTEQ SL | Administrador Solidario | 21/08/2023 | |
CLINICA DENTAL CUEVAS QUEIPO DE LLANO SCP | Liquidador Solidario | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
CLINICA DENTAL CUEVAS QUEIPO DE LLANO SCP | Administrador Solidario | 21/07/2016 | 13/03/2023 |
CLINICA DENTAL CUEVAS QUEIPO DE LLANO SCP | Soc.Prof. | 21/07/2016 | 13/03/2023 |
ALTERCLINIC SL | Liquidador Solidario | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
ALTEC HOUSE SL | Administrador Solidario | 25/01/2016 |
VINCULACIONES DE QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
Empresa: ALCUTEQ SL
Administrador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6387, L 5295, F 7, S 8, H MA 97236, I/A 12 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-29
Liquidador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 129, S 8, H MA135286, I/A 2 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-29
Administrador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 129, S 8, H MA135286, I/A 2 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-29
Empresa: ALTERCLINIC SL
Liquidador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 176, S 8, H MA152709, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Administrador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Soc.Prof.
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 128, S 8, H MA135286, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-29
Empresa: ALTEC HOUSE SL
Administrador Solidario
- Cuevas Millan Alberto
- Queipo De Llano Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448, L 1361, F 36, S 8, H MA 39570, I/A 8 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-29
Información de QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEIPO DE LLANO RUIZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos