QUANE DAVE GERARD
Informe ejecutivo de QUANE DAVE GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUANE DAVE GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTEL NETWORKS HISPANIA SA | Administrador Mancomunado | 04/07/2014 | 01/10/2019 |
NORTEL NETWORKS HISPANIA SA | Presidente | 11/05/2011 | 04/07/2014 |
NORTEL NETWORKS HISPANIA SA | Consejero | 19/05/2010 | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE QUANE DAVE GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUANE DAVE GERARD
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Administrador Mancomunado
- Freemantle Simon John
- Quane Dave Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 202, S 8, H M 271, I/A 103 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Administrador Mancomunado
- Freemantle Simon John
- Quane Dave Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 201, S 8, H M 271, I/A 102 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Administrador Mancomunado
- Freemantle Simon John
- Quane Dave Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 199, S 8, H M 271, I/A 97 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Consejero
- Freebairn John Alexander
- Freemantle Simon John
- Quane Dave Gerard
Presidente
- Quane Dave Gerard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 199, S 8, H M 271, I/A 97 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Consejero
Presidente
- Quane Dave Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 197, S 8, H M 271, I/A 92 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: NORTEL NETWORKS HISPANIA SA
Consejero
- Quane Dave Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21480 , F 196, S 8, H M 271, I/A 91 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Información de QUANE DAVE GERARD
Mostramos los datos de QUANE DAVE GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUANE DAVE GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos