QIU YONGYING
Informe ejecutivo de QIU YONGYING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QIU YONGYING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOPPING MARKET VALENCIA SL | Apoderado | 19/11/2021 | |
SHOPPING HOUSE VALENCIA SL | Administrador Solidario | 04/03/2021 |
VINCULACIONES DE QIU YONGYING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QIU YONGYING
Empresa: SHOPPING MARKET VALENCIA SL
Apoderado
- Qiu Yongying
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11025, L 8303, F 138, S 8, H V 199553, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-46
Empresa: SHOPPING HOUSE VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Liu Ke Feng
- Qiu Yongying
- Ye Fei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10952, L 8230, F 129, S 8, H V 197046, I/A 1 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-46
Empresa: TASTY JOY SL
Administrador Solidario
- Qiu Yongying
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10654, L 7935, F 25, S 8, H V 187133, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-46
Empresa: TASTY JOY SL
Administrador Solidario
- Qiu Yongying
- Ye Fei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10654, L 7935, F 25, S 8, H V 187133, I/A 1 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-46
Información de QIU YONGYING
Mostramos los datos de QIU YONGYING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QIU YONGYING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos