QIU RENMIN
Informe ejecutivo de QIU RENMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QIU RENMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS HOT POT MADRID SL | Administrador Unico | 21/06/2023 | 11/07/2024 |
RECREATIVO PUJING 2018 SL | Administrador Unico | 19/09/2018 | 21/02/2024 |
VINCULACIONES DE QIU RENMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QIU RENMIN
Empresa: HERMANOS HOT POT MADRID SL
Administrador Unico
- Qiu Renmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796652, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: RECREATIVO PUJING 2018 SL
Administrador Unico
- Qiu Renmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38151 , F 201, S 8, H M 678958, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: HERMANOS HOT POT MADRID SL
Administrador Unico
- Qiu Renmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45285 , F 140, S 8, H M 796652, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: RECREATIVO PUJING 2018 SL
Administrador Unico
- Qiu Renmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38151 , F 200, S 8, H M 678958, I/A 1 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Información de QIU RENMIN
Mostramos los datos de QIU RENMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QIU RENMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos