PYPE LUIGI JOHNNY
Informe ejecutivo de PYPE LUIGI JOHNNY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PYPE LUIGI JOHNNY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICHE BUILDING GROUP SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
NICHE ESTATES SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2024 | |
PYPE ENTERPRISES SL | Administrador Unico | 12/02/2021 |
VINCULACIONES DE PYPE LUIGI JOHNNY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PYPE LUIGI JOHNNY
Empresa: NICHE BUILDING GROUP SL
Administrador Unico
- Pype Luigi Johnny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183845, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-29
Empresa: NICHE ESTATES SL
Administrador Mancomunado
- Drayson Ricky Kevin
- Pype Luigi Johnny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6445, L 5353, F 12, S 8, H MA179022, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-29
Empresa: PYPE ENTERPRISES SL
Administrador Unico
- Pype Luigi Johnny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5851, L 4758, F 17, S 8, H MA151411, I/A 2 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-29
Información de PYPE LUIGI JOHNNY
Mostramos los datos de PYPE LUIGI JOHNNY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PYPE LUIGI JOHNNY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos