PV-6 SEVILLA BV
Informe ejecutivo de PV-6 SEVILLA BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PV-6 SEVILLA BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELIOENERGY ELECTRICIDAD CINCO SA | Socio Unico | 18/01/2017 | |
HELIOENERGY ELECTRICIDAD CUATRO SA | Socio Unico | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE PV-6 SEVILLA BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PV-6 SEVILLA BV
Empresa: HELIOENERGY ELECTRICIDAD CINCO SA
Nuevo Socio Único
- Pv-6 Sevilla Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359 , F 102, S 8, H SE 74261, I/A 13 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
Empresa: HELIOENERGY ELECTRICIDAD CUATRO SA
Nuevo Socio Único
- Pv-6 Sevilla Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359 , F 214, S 8, H SE 74259, I/A 13 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-41
Información de PV-6 SEVILLA BV
Mostramos los datos de PV-6 SEVILLA BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PV-6 SEVILLA BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos