PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
Informe ejecutivo de PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUFIL BARCELONA SL | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
LUCRAT X SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | |
INDUFIL BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 20/05/2016 |
VINCULACIONES DE PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
Empresa: INDUFIL BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Palomera Rodriguez Montserrat
- Puzo Palomera Josep Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 177, S 8, H B 460364, I/A 5 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: LUCRAT X SL
Administrador Unico
- Puzo Palomera Josep Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45839 , F 150, S 8, H B 500670, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: INDUFIL BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Puzo Palomera Josep Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 177, S 8, H B 460364, I/A 4 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Información de PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER
Mostramos los datos de PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUZO PALOMERA JOSEP XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos