PUYUELO DIAZ MARIO
Informe ejecutivo de PUYUELO DIAZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUYUELO DIAZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GATACLEAN SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | |
BLUER MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Unico | 29/04/2014 | |
BLUER COMBUSTION SL | Administrador Unico | 29/04/2014 | |
CULUMPO DE VEGA SL | Administrador Unico | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE PUYUELO DIAZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUYUELO DIAZ MARIO
Empresa: EL PORTAL DE TORRE-SERONA SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 44, S 8, H B 403501, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Empresa: GATACLEAN SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44578 , F 189, S 8, H B 460401, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: BLUER COMBUSTION SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43093 , F 119, S 8, H B 421496, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: BLUER MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43093 , F 114, S 8, H B 421494, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: BLUER APLICACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Puyuelo Diaz Mario
- Sentis Zuazola Cigorraga Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35692 , F 212, S 8, H B 276668, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: EL PORTAL DE TORRE-SERONA SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 43, S 8, H B 403501, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: CULUMPO DE VEGA SL
Administrador Unico
- Puyuelo Diaz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41967 , F 117, S 8, H B 397451, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de PUYUELO DIAZ MARIO
Mostramos los datos de PUYUELO DIAZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUYUELO DIAZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos