PUTTBACH MARKUS MARCEL
Informe ejecutivo de PUTTBACH MARKUS MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUTTBACH MARKUS MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPPENDORF IBERICA SL | Apoderado Solidario | 28/01/2019 | 04/11/2020 |
EPPENDORF IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 28/01/2019 | 04/11/2020 |
EPPENDORF IBERICA SL | Consejero | 25/01/2019 | 22/11/2019 |
VINCULACIONES DE PUTTBACH MARKUS MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUTTBACH MARKUS MARCEL
Empresa: EPPENDORF IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Puttbach Markus Marcel
Apoderado Solidario
- Puttbach Markus Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26649 , F 51, S 8, H M 277887, I/A 33 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: EPPENDORF IBERICA SL
Consejero
- Puttbach Markus Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26649 , F 48, S 8, H M 277887, I/A 29 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: EPPENDORF IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Peñas De La Asuncion Maria Jesus
- Puttbach Markus Marcel
Apoderado Solidario
- De Las Peñas De La Asuncion Maria Jesus
- Puttbach Markus Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26649 , F 44, S 8, H M 277887, I/A 25 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: EPPENDORF IBERICA SL
Consejero
- Puttbach Markus Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26649 , F 44, S 8, H M 277887, I/A 24 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Información de PUTTBACH MARKUS MARCEL
Mostramos los datos de PUTTBACH MARKUS MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUTTBACH MARKUS MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos