PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
Informe ejecutivo de PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTERIA SIERRA DEL SEGURA SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
WORLD CLICK PRODUCTION SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
Empresa: CASA BUCARA SL
Administrador Unico
- Punzano Garcia Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 112, S 8, H A 98712, I/A 6 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-03
Empresa: HOSTERIA SIERRA DEL SEGURA SL
Administrador Unico
- Punzano Garcia Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 169, S 8, H A 168422, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-03
Empresa: WORLD CLICK PRODUCTION SL
Administrador Mancomunado
- DATA MARKETING OPORTUNITIES SL
- Punzano Garcia Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4257 , F 95, S 8, H A 167639, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-03
Información de PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES
Mostramos los datos de PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUNZANO GARCIA JESUS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos