PULIDO VERDE SANTIAGO
Informe ejecutivo de PULIDO VERDE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PULIDO VERDE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSER 32 CONSULTING SL | Administrador Unico | 18/02/2012 | 29/04/2019 |
ROSER 32 CONSULTING SL | Liquidador | 29/04/2019 | 29/04/2019 |
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SL | Apoderado | 16/10/2012 | |
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SL | Administrador Unico | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE PULIDO VERDE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PULIDO VERDE SANTIAGO
Empresa: ROSER 32 CONSULTING SL
Liquidador
- Pulido Verde Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42817 , F 69, S 8, H B 414069, I/A 3 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: ROSER 32 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Pulido Verde Santiago
Liquidador
- Pulido Verde Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42817 , F 69, S 8, H B 414069, I/A 3 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: PHADIA SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 13, S 8, H B 198008, I/A 26 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Empresa: PHADIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Pulido Verde Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 12, S 8, H B 198008, I/A 24 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Empresa: ROSER 32 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Pulido Verde Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42817 , F 68, S 8, H B 414069, I/A 2 (18/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Información de PULIDO VERDE SANTIAGO
Mostramos los datos de PULIDO VERDE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PULIDO VERDE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos