PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
Informe ejecutivo de PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMBRA GESTION E INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 09/11/2022 | |
CIMBRA GESTION E INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 09/11/2022 | |
FITONOVO SL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALDILOP SL UTE LEY 18 1982 Y LEY 12 1991 | Gerente | 28/07/2011 | |
FITONOVO SL | Apoderado Solidario | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
Empresa: CIMBRA GESTION E INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Pulido Cuadrado Pablo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 111, S 8, H TF 68847, I/A 1 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: CIMBRA GESTION E INFRAESTRUCTURAS SL
Socio Único
- Pulido Cuadrado Pablo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 111, S 8, H TF 68847, I/A 1 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Gerente
- Pulido Cuadrado Pablo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 190, S 8, H SE 90468, I/A 1 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-41
Empresa: FITONOVO SL
Apoderado Solidario
- Delgado Alvarez Jose Angel
- Gonzalez Benjumea Vicente Antonio
- Moreno Gomez Ana Isabel
- Pulido Cuadrado Pablo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 224, S 8, H SE 1343, I/A 50 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Empresa: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pulido Cuadrado Pablo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18264 , F 86, S 8, H M 37698, I/A 380 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO
Mostramos los datos de PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PULIDO CUADRADO PABLO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos