PUJOL VILLALONGA MANUEL
Informe ejecutivo de PUJOL VILLALONGA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUJOL VILLALONGA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado Solidario | 12/01/2016 | |
TUI HOLDING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 03/12/2015 | |
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | |
PUJOL ASESORES SL | Administrador Unico | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE PUJOL VILLALONGA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL VILLALONGA MANUEL
Empresa: TUI SPAIN SL
Apoderado
- Aguilo Hidalgo Maria Luisa
- Flynn Claire
- Pomar Pons Cati
- Pujol Villalonga Manuel
- Riches Cheffert Annalisa Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 148, S 8, H M 140868, I/A 98 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguilo Hidalgo Maria Luisa
- David Christopher Schelp
- Ian Paul Chapman
- Pujol Villalonga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44774 , F 17, S 8, H B 17759, I/A 474 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Empresa: KOUKI SL
Administrador Unico
- Pujol Villalonga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 211, S 8, H PM 4453, I/A 3 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-07
Empresa: TUI HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguilo Hidalgo Maria Luisa
- Annalisa Clare Richescheffert
- David Christopher Schelp
- Ian Paul Chapman
- Pujol Villalonga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 208, S 8, H B 274899, I/A 43 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilo Hidalgo Maria Luisa
- Chapman Ian Paul
- Coldrake Robert
- Flynn Claire
- Pujol Villalonga Manuel
- Schelp David Christopher
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 198, S 8, H PM 32830, I/A 82 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Empresa: TUI SPAIN SL
Apoderado
- Aguilo Hidalgo Maria Luisa
- Flynn Claire
- Pomar Pons Cati
- Pujol Villalonga Manuel
- Riches Cheffert Annalisa Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 129, S 8, H M 140868, I/A 58 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: PUJOL ASESORES SL
Administrador Unico
- Pujol Villalonga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 209, S 8, H PM 19174, I/A 4 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-07
Empresa: PUJOL ASESORES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alberola Parera Juan Ramon
- Andreu Alcina Juan
- Pujol Villalonga Manuel
Consejero
- Alberola Parera Juan Ramon
- Andreu Alcina Juan
- Pujol Villalonga Manuel
Presidente
- Pujol Villalonga Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 209, S 8, H PM 19174, I/A 4 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-07
Información de PUJOL VILLALONGA MANUEL
Mostramos los datos de PUJOL VILLALONGA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL VILLALONGA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos