PUJOL RAFOLS JOAN
Informe ejecutivo de PUJOL RAFOLS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUJOL RAFOLS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J PUJOL SERVICIOS MEDICOS SLP | Administrador Unico | 29/01/2013 |
VINCULACIONES DE PUJOL RAFOLS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL RAFOLS JOAN
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Consejero
- Pujol Rafols Joan
- Viladot Perice Ramon
Vicepresidente
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45248 , F 72, S 8, H B 90029, I/A 78 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: J PUJOL SERVICIOS MEDICOS SLP
Administrador Unico
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43578 , F 176, S 8, H B 432697, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Consejero
- Bartrina Rosell Jordi
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 96, S 8, H B 90029, I/A 53 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
Empresa: CENTRE CARDIO VASCULAR SANT JORDI SA
Consejero
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 17, S 8, H B 80828, I/A 56 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: CENTRE CARDIO VASCULAR SANT JORDI SA
Apoderado
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 16, S 8, H B 80828, I/A 55 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Vicepresidente
- Viladot Voegeli Antonio
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 95, S 8, H B 90029, I/A 51 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Empresa: CENTRE CARDIO VASCULAR SANT JORDI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Rafols Joan
- Viladot Perice Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 51 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Empresa: CENTRE CARDIO VASCULAR SANT JORDI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 11, S 8, H B 80828, I/A 47 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Empresa: CENTRE CARDIO VASCULAR SANT JORDI SA
Apoderado
- Balust Vidal Jaume
- Pujol Rafols Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 207, S 8, H B 80828, I/A 43 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Información de PUJOL RAFOLS JOAN
Mostramos los datos de PUJOL RAFOLS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL RAFOLS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos