PUJOL MEDINA CARLES
Informe ejecutivo de PUJOL MEDINA CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUJOL MEDINA CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADE EUROFRADIS SL | Consejero Delegado | 21/12/2017 | 25/01/2022 |
EUROESTRELLAS ANOIA SL | Presidente | 06/02/2009 | 20/07/2017 |
EUROESTRELLAS ANOIA SL | Consejero | 06/02/2009 | 20/07/2017 |
ESTRELLA DISAGRUP SL | Secretario | 02/02/2009 | 04/12/2014 |
ESTRELLA DISAGRUP SL | Consejero | 02/02/2009 | 04/12/2014 |
VINCULACIONES DE PUJOL MEDINA CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL MEDINA CARLES
Empresa: TRADE EUROFRADIS SL
Consejero Delegado
- Pujol Medina Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35761 , F 207, S 8, H B 265221, I/A 11 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: TRADE EUROFRADIS SL
Consejero Delegado
- Pujol Medina Carles
- SA DAMM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35761 , F 207, S 8, H B 265221, I/A 9 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Empresa: EUROESTRELLAS ANOIA SL
Consejero
- Pujol Medina Carles
- Pujol Medina Jorge
- Riera Badia Jose
Presidente
- Pujol Medina Carles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41014 , F 29, S 8, H B 375718, I/A 5 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: ESTRELLA DISAGRUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Belcos Martinez Miguel
- Fabra Aparicio Enrique
- Pujol Medina Carles
- Pujol Medina Jordi
Presidente
Secretario
- Pujol Medina Carles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8996, L 6281, F 77, S 8, H V 132624, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Empresa: EUROESTRELLAS ANOIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Medina Carles
- Pujol Medina Jorge
- Riera Badia Jose
Presidente
- Pujol Medina Carles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41014 , F 22, S 8, H B 375718, I/A 1 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Empresa: ESTRELLA DISAGRUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Belcos Martinez Miguel
- Fabra Aparicio Enrique
- Pujol Medina Carles
- Pujol Medina Jordi
Presidente
Secretario
- Pujol Medina Carles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8996, L 6281, F 76, S 8, H V 132624, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-46
Información de PUJOL MEDINA CARLES
Mostramos los datos de PUJOL MEDINA CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL MEDINA CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos