PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
Informe ejecutivo de PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURRMA CAPITAL INVEST SL | Administrador Solidario | 28/12/2020 | |
FABRE 1860 SL | Administrador Solidario | 25/01/2018 | |
DURRMA CAPITAL INVEST SL | Apoderado Solidario | 23/01/2018 | |
ROURE FORT SL | Administrador Unico | 01/06/2016 |
VINCULACIONES DE PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
Empresa: DURRMA CAPITAL INVEST SL
Administrador Solidario
- Pujol Lebrero Victoria Eugenia
- Uri Geigle Matute
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45576 , F 127, S 8, H B 474557, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: FABRE 1860 SL
Administrador Solidario
- Pujol Lebrero Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44548 , F 17, S 8, H B 459468, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
Empresa: DURRMA CAPITAL INVEST SL
Apoderado Solidario
- Pujol Lebrero Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 112, S 8, H B 474557, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: ROURE FORT SL
Administrador Unico
- Pujol Lebrero Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 183, S 8, H B 486132, I/A 1 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Información de PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA
Mostramos los datos de PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL LEBRERO VICTORIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos