PUJOL GIMENEZ RAMON
Informe ejecutivo de PUJOL GIMENEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUJOL GIMENEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIAUTO ASESORIA Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 25/11/2013 | |
MULTI-AUTO PALMA SL | Administrador Solidario | 27/08/2012 | |
TALLERES ANCALFE SL | Administrador Solidario | 18/01/2012 | |
TOT MOTO PALMA SL | Liquidador Solidario | 23/03/2010 | 23/03/2010 |
TOT MOTO PALMA SL | Administrador Solidario | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE PUJOL GIMENEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL GIMENEZ RAMON
Empresa: MULTIAUTO ASESORIA Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Jaume Jaume Miguel
- Munar Burguera Pedro
- Pujol Gimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 61, S 8, H PM 49199, I/A 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-07
Empresa: MULTI-AUTO PALMA SL
Administrador Solidario
- Pujol Gimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 121, S 8, H PM 44814, I/A 8 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-07
Empresa: TALLERES ANCALFE SL
Administrador Solidario
- Pujol Gimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 51, S 8, H PM 14542, I/A 9 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Empresa: TOT MOTO PALMA SL
Liquidador Solidario
- Pujol Gimenez Ramon
- Tomas Quetglas Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 61, S 8, H PM 58408, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: TOT MOTO PALMA SL
Administrador Solidario
- Pujol Gimenez Ramon
- Tomas Quetglas Antoni
Liquidador Solidario
- Pujol Gimenez Ramon
- Tomas Quetglas Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 61, S 8, H PM 58408, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Información de PUJOL GIMENEZ RAMON
Mostramos los datos de PUJOL GIMENEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL GIMENEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos