PUJOL CASALS MARTI
Informe ejecutivo de PUJOL CASALS MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUJOL CASALS MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLINARS CULTURAL SL | Consejero Delegado Solidario | 18/08/2023 | |
LLINARS CULTURAL SL | Presidente | 18/08/2023 | |
LLINARS CULTURAL SL | Consejero | 18/08/2023 |
VINCULACIONES DE PUJOL CASALS MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL CASALS MARTI
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Casals Marti
Consejero
- Aixandri Tarre Josep
- Pujol Casals Marti
- Ramon Bernabe Joan
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 175, S 8, H B 436543, I/A 8 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Casals Marti
Consejero
- Aixandri Tarre Josep
- Majoral Ginesta Jaume
- Pujol Casals Marti
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 175, S 8, H B 436543, I/A 8 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Casals Marti
Consejero
- Aixandri Tarre Josep
- Majoral Ginesta Jaume
- Pujol Casals Marti
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 174, S 8, H B 436543, I/A 6 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado
- Pujol Casals Marti
Consejero
- Aixandri Tarres Josep
- Fernandez Roca Cristian
- Pujol Casals Marti
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 174, S 8, H B 436543, I/A 6 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado
- Pujol Casals Marti
Consejero
- Aixandri Tarres Josep
- Fernandez Roca Cristian
- Pujol Casals Marti
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 173, S 8, H B 436543, I/A 4 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado
- Pujol Casals Marti
Consejero
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 173, S 8, H B 436543, I/A 4 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero Delegado
- Pujol Casals Marti
Presidente
- Pujol Casals Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 168, S 8, H B 436543, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: LLINARS CULTURAL SL
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 168, S 8, H B 436543, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Información de PUJOL CASALS MARTI
Mostramos los datos de PUJOL CASALS MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL CASALS MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos