PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMP D'EN SERRALTA SL | Consejero | 09/04/2024 | 05/09/2024 |
CAMP D'EN SERRALTA SL | Consejero | 11/09/2020 | 09/04/2024 |
CAMP D'EN SERRALTA SL | Secretario | 11/09/2020 | 09/04/2024 |
CAMP D'EN SERRALTA SL | Administrador Mancomunado | 28/05/2020 | 11/09/2020 |
VINCULACIONES DE PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- MANUFACTURAS RAMIS SL
- Pujol Buades Maria Angeles
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 36063, I/A 10 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-07
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- MANUFACTURAS RAMIS SL
- Pujol Buades Maria Angeles
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 188, S 8, H PM 36063, I/A 9 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-07
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Buades Catalina
- Pujol Buades Maria De Los Angeles
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 188, S 8, H PM 36063, I/A 9 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-07
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Buades Antonia
- Pujol Buades Catalina
- Pujol Buades Maria De Los Angeles
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 171, S 8, H PM 36063, I/A 6 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-07
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Administrador Mancomunado
- Pujol Buades Antonia
- Pujol Buades Catalina
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 171, S 8, H PM 36063, I/A 6 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-07
Empresa: CAMP D'EN SERRALTA SL
Administrador Mancomunado
- Pujol Buades Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 171, S 8, H PM 36063, I/A 5 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-07
Información de PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL BUADES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos