PUJOL BARCONS SALVADOR
Informe ejecutivo de PUJOL BARCONS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJOL BARCONS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICACIONES METALICAS MODULARES SL | Administrador Mancomunado | 08/10/2010 | |
FABRICACIONES METALICAS MODULARES SL | Apoderado | 08/10/2010 | |
FABRICACION DE MOLDES PARA LA CONSTRUCCION SL | Administrador Mancomunado | 05/10/2010 | |
FABRICACION DE MOLDES PARA LA CONSTRUCCION SL | Apoderado | 05/10/2010 | |
MOLDES DE ALTA TECNOLOGIA SL | Socio Unico | 01/03/2005 | |
MOLDES DE ALTA TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 01/03/2005 |
VINCULACIONES DE PUJOL BARCONS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL BARCONS SALVADOR
Empresa: MOLDES DE ALTA TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Pujol Barcons Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 24, S 8, H CA 29256, I/A 1 (01/03/2005)
CVE: BORME-A-2012-212-11
Empresa: MOLDES DE ALTA TECNOLOGIA SL
Socio Único
- Pujol Barcons Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 24, S 8, H CA 29256, I/A 1 (01/03/2005)
CVE: BORME-A-2012-212-11
Empresa: FABRICACIONES METALICAS MODULARES SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Herrera Neftali
- Pujol Barcons Salvador
Apoderado
- Muñoz Herrera Neftali
- Pujol Barcons Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 43, S 8, H CA 39450, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-11
Administrador Mancomunado
- Muñoz Herrera Neftali
- Pujol Barcons Salvador
Apoderado
- Muñoz Herrera Neftali
- Pujol Barcons Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 41, S 8, H CA 40123, I/A 2 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-11
Administrador Unico
- Pujol Barcons Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 72, S 8, H TF 33948, I/A 4 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38
Información de PUJOL BARCONS SALVADOR
Mostramos los datos de PUJOL BARCONS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL BARCONS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos