PUJALS FOSCH RICARDO
Informe ejecutivo de PUJALS FOSCH RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUJALS FOSCH RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUJALS CIA ASSESORS SL | Apoderado | 13/03/2024 | |
GESTIO LIQUIDATORIA SL | Administrador Solidario | 26/11/2021 | |
MEDITERRAN DEL TAXI SL | Socio Unico | 09/12/2020 | |
MEDITERRAN DEL TAXI SL | Administrador Unico | 09/12/2020 | |
PRIMER RISC- 1984. AGENCIA ASSEGURADORA SL | Administrador Solidario | 01/03/2017 |
VINCULACIONES DE PUJALS FOSCH RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJALS FOSCH RICARDO
Empresa: PUJALS CIA ASSESORS SL
Apoderado
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 96, S 8, H T 10234, I/A 9 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-43
Empresa: PUJALS CIA ASSESORS SL
Administrador Unico
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 96, S 8, H T 10234, I/A 8 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-43
Empresa: GESTIO LIQUIDATORIA SL
Administrador Solidario
- Pujals Fosch Ricardo
- Pujals Pique Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 146, S 8, H T 27721, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-43
Empresa: GESTIO LIQUIDATORIA SL
Administrador Unico
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 146, S 8, H T 27721, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-43
Empresa: MEDITERRAN DEL TAXI SL
Administrador Unico
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 141, S 8, H T 40680, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-43
Empresa: MEDITERRAN DEL TAXI SL
Socio Único
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 141, S 8, H T 40680, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-43
Administrador Solidario
- Feixas Graells Pere
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 150, S 8, H T 37008, I/A 2 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-43
Administrador Unico
- Pujals Fosch Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 150, S 8, H T 37008, I/A 2 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-43
Información de PUJALS FOSCH RICARDO
Mostramos los datos de PUJALS FOSCH RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJALS FOSCH RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos