PUJAL ALOS RAMON
Informe ejecutivo de PUJAL ALOS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJAL ALOS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERS HOSTAL NOU SL | Administrador Unico | 27/10/2017 | 12/07/2018 |
TALLERS HOSTAL NOU SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2014 | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE PUJAL ALOS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJAL ALOS RAMON
Empresa: TALLERS HOSTAL NOU SL
Administrador Unico
- Pujal Alos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 24, S 8, H L 2842, I/A 8 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-25
Empresa: TALLERS HOSTAL NOU SL
Administrador Unico
- Pujal Alos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 24, S 8, H L 2842, I/A 7 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-25
Empresa: TALLERS HOSTAL NOU SL
Administrador Mancomunado
- Curia Turiella Jaime
- Pujal Alos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 24, S 8, H L 2842, I/A 7 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-25
Empresa: TALLERS HOSTAL NOU SL
Administrador Mancomunado
- Curia Turiella Jaime
- Pujal Alos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 68, S 8, H L 2842,2 , I/ 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-25
Empresa: TALLERS HOSTAL NOU SL
Administrador Mancomunado
- Curia Turiella Jaime
- Pujal Alos Ramon
- Vallverdu Escola Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 68, S 8, H L 2842,2 , I/ 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-25
Información de PUJAL ALOS RAMON
Mostramos los datos de PUJAL ALOS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJAL ALOS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos