PUJADES LLOMBART EDUARD
Informe ejecutivo de PUJADES LLOMBART EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJADES LLOMBART EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRAR BCN SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
PUJADES-LLOMBART SL | Administrador Solidario | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE PUJADES LLOMBART EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJADES LLOMBART EDUARD
Empresa: VETERINARIA DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Olmedo Bosch Carles
- Pujades Llombart Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45251 , F 210, S 8, H B 481819, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: CRAR BCN SL
Administrador Solidario
- Gonzalo Morata Marina
- Olmedo Bosch Carles
- Pujades Llombart Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47110 , F 152, S 8, H B 541472, I/A 1 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Empresa: VETERINARIA DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Olmedo Bosch Carles
- Pujades Llombart Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45251 , F 208, S 8, H B 481819, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: PUJADES-LLOMBART SL
Administrador Solidario
- Pujades Llombart Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 7, S 8, H L 13506, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-25
Información de PUJADES LLOMBART EDUARD
Mostramos los datos de PUJADES LLOMBART EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJADES LLOMBART EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos