PUJADAS HOSTENCH JORGE
Informe ejecutivo de PUJADAS HOSTENCH JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJADAS HOSTENCH JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRGILART SL | Administrador Unico | 15/10/2009 | |
PROMOTORA MONTDORSA SA | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE PUJADAS HOSTENCH JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJADAS HOSTENCH JORGE
Empresa: BUFETE PUJADAS SL
Administrador
- Pujadas Hostench Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 48333, I/A 24 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: VIRGILART SL
Administrador Unico
- Pujadas Hostench Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41469 , F 21, S 8, H B 386032, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: PROMOTORA MONTDORSA SA
Administrador Unico
- Pujadas Hostench Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 71, S 8, H B 48606, I/A 23 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de PUJADAS HOSTENCH JORGE
Mostramos los datos de PUJADAS HOSTENCH JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJADAS HOSTENCH JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos