PUITAU ELENA
Informe ejecutivo de PUITAU ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUITAU ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G L PASSPORT INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE PUITAU ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUITAU ELENA
Empresa: HABLA CLARO SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2009 , F 118, S 8, H GC 45212, I/A 6 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-35
Empresa: AYMAN BUSINESS SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26790 , F 131, S 8, H M 482776, I/A 3 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Empresa: G L PASSPORT INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10534 , F 155, S 8, H M 167153, I/A 13 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: PASAPORTE TELECOM SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 99, S 8, H GC 34767, I/A 8 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Empresa: G L PASSPORT INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10534 , F 154, S 8, H M 167153, I/A 9 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: G L PASSPORT INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10534 , F 154, S 8, H M 167153, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: PASAPORTE TELECOM SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 99, S 8, H GC 34767, I/A 5º (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-35
Empresa: G L PASSPORT INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10534 , F 154, S 8, H M 167153, I/A 7 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: AYMAN BUSINESS SL
Administrador Unico
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26790 , F 131, S 8, H M 482776, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: AYMAN BUSINESS SL
Socio Único
- Puitau Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26790 , F 131, S 8, H M 482776, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Información de PUITAU ELENA
Mostramos los datos de PUITAU ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUITAU ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos