PUIT ROMA JAIME RAMON
Informe ejecutivo de PUIT ROMA JAIME RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUIT ROMA JAIME RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JPR INFOR SA | Administrador Unico | 11/06/2021 | |
INFORSA DETECTIVES SLP | Administrador Unico | 03/07/2015 | |
BARCELONA INTERNATIONAL MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL SL | Administrador Unico | 01/04/2014 |
VINCULACIONES DE PUIT ROMA JAIME RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIT ROMA JAIME RAMON
Empresa: JPR INFOR SA
Administrador Unico
- Puit Roma Jaime Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29389 , F 47, S 8, H B 148998, I/A 8 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: JPR INFOR SA
Administrador Unico
- Puit Roma Jaime Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29389 , F 47, S 8, H B 148998, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Empresa: INFORSA DETECTIVES SLP
Administrador Unico
- Puit Roma Jaime Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 137, S 8, H B 470768, I/A 1 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Administrador Unico
- Puit Roma Jaime Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43345 , F 38, S 8, H B 426055, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: JPR INFOR SA
Administrador Unico
- Puit Roma Jaime Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29389 , F 46, S 8, H B 148998, I/A 4 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Información de PUIT ROMA JAIME RAMON
Mostramos los datos de PUIT ROMA JAIME RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIT ROMA JAIME RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos