PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
Informe ejecutivo de PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRATACION ALOJAMIENTOS TURISTICOS 2017 SL | Administrador Unico | 12/12/2022 |
VINCULACIONES DE PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
Empresa: INCENTIVE & EVENTS SL
Administrador Unico
- Puigdomenech Marquez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 163, S 8, H B 450649, I/A 10 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Administrador Unico
- Puigdomenech Marquez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45809 , F 87, S 8, H B 499764, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: INCENTIVE & EVENTS SL
Administrador Unico
- Puigdomenech Marquez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 163, S 8, H B 450649, I/A 8 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Información de PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA
Mostramos los datos de PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGDOMENECH MARQUEZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos