PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLATGES JOSEP MARIA VALLS SL | Administrador Unico | 10/11/2021 | |
RECICLATGES JOSEP MARIA VALLS SL | Apoderado | 08/02/2013 | |
BRUDY LAB SL | Apoderado | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
Empresa: BRUDY TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Puigdomenech Espinasa Maria Dolores
- Ruiz Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 189857, I/A 18 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-08
Empresa: RECICLATGES JOSEP MARIA VALLS SL
Administrador Unico
- Puigdomenech Espinasa Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 160, S 8, H B 433025, I/A 5 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Empresa: RECICLATGES JOSEP MARIA VALLS SL
Apoderado
- Puigdomenech Espinasa Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 158, S 8, H B 433025, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: BRUDY LAB SL
Apoderado
- Puigdomenech Espinasa Maria Dolores
- Ruiz Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42086 , F 50, S 8, H B 401495, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
Empresa: BRUDY TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Puigdomenech Espinasa Maria Dolores
- Ruiz Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41959 , F 54, S 8, H B 189857, I/A 13 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
Información de PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGDOMENECH ESPINASA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos