PUIGDELLIVOL VILA JORDI
Informe ejecutivo de PUIGDELLIVOL VILA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUIGDELLIVOL VILA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIMPIA CENTRE SA | Apoderado Solidario | 14/07/2021 | |
OLIMPIA CENTRE SA | Secretario | 30/03/2021 | |
OLIMPIA CENTRE SA | Consejero | 30/03/2021 | |
INPUVI SA | Administrador Unico | 26/02/2021 | |
OFISIP SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | |
ASSESSORIA GESTORIA PUIGDELLIVOL SLP | Administrador Solidario | 23/02/2018 |
VINCULACIONES DE PUIGDELLIVOL VILA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGDELLIVOL VILA JORDI
Empresa: OLIMPIA CENTRE SA
Apoderado Solidario
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47736 , F 111, S 8, H B 58548, I/A 16 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-08
Empresa: OLIMPIA CENTRE SA
Consejero
- Puigdellivol Vila Jordi
Secretario
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23685 , F 62, S 8, H B 58548, I/A 15 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Empresa: INPUVI SA
Administrador Unico
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 85, S 8, H B 39982, I/A 13 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: INPUVI SA
Consejero Delegado
- Puigdellivol Vila Jordi
Consejero
- Puigdellivol Vila Jordi
- Puigdellivol Vila Jose Maria
- Vila Escale Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 85, S 8, H B 39982, I/A 13 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: OFISIP SL
Administrador Solidario
- Puigdellivol Vila Jordi
- Sobrevias Bonells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 171, S 8, H B 43673, I/A 6 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: OFISIP SL
Administrador
- Puigdellivol Vila Jordi
- Sobrevias Reguant Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35901 , F 171, S 8, H B 43673, I/A 6 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: ASSESSORIA GESTORIA PUIGDELLIVOL SLP
Administrador Solidario
- Garcia Lopez Benjamin
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46289 , F 133, S 8, H B 515398, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: INPUVI SA
Consejero Delegado
- Puigdellivol Vila Jordi
Consejero
- Puigdellivol Vila Jordi
- Puigdellivol Vila Jose Maria
- Vila Escale Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 84, S 8, H B 39982, I/A 12 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: INPUVI SA
Consejero Delegado
- Puigdellivol Vila Jordi
Consejero
- Puigdellivol Vila Jordi
- Puigdellivol Vila Jose Maria
- Vila Escale Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 84, S 8, H B 39982, I/A 12 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: INPUVI SA
Consejero Delegado
- Puigdellivol Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 82, S 8, H B 39982, I/A 10 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
VER MAS ACTOS
Información de PUIGDELLIVOL VILA JORDI
Mostramos los datos de PUIGDELLIVOL VILA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGDELLIVOL VILA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos