PUIG SABANES ANDRES
Informe ejecutivo de PUIG SABANES ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG SABANES ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAPUSA INVERSIONES SICAV | Consejero | 11/07/2012 | 18/10/2022 |
BAPUSA INVERSIONES SICAV | Vicepresidente | 30/01/2018 | 18/10/2022 |
VINCULACIONES DE PUIG SABANES ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG SABANES ANDRES
Empresa: BAPUSA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Puig Sabanes Andres
- Puig Sabanes Pilar
- Puig Tomas Andreu
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Puig Sabanes Andres
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 199, S 8, H M 304695, I/A 40 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: BAPUSA INVERSIONES SICAV
Vicepresidente
- Puig Sabanes Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 198, S 8, H M 304695, I/A 35 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: BAPUSA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Puig Sabanes Andres
- Puig Sabanes Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 193, S 8, H M 304695, I/A 29 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: BAPUSA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Puig Sabanes Andres
- Puig Sabanes Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17695 , F 10, S 8, H M 304695, I/A 18 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Información de PUIG SABANES ANDRES
Mostramos los datos de PUIG SABANES ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG SABANES ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos