PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANGELO GAMES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/10/2021 | |
MELBOT STUDIOS SL | Consejero | 18/10/2018 | |
TANGELO GAMES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 03/08/2016 | |
TANGELO GAMES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
Empresa: WEFEEL GAME SL
Consejero
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664987, I/A 11 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: WEFEEL GAME SL
Consejero
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37288 , F 173, S 8, H M 664987, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Empresa: TANGELO GAMES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 80, S 8, H B 413720, I/A 34 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: STARLOOP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 51, S 8, H L 25067, I/A 12 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-25
Empresa: STARLOOP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 42, S 8, H L 25067, I/A 9 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-25
Empresa: MELBOT STUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cañete Egea Javier
- Exposito Sanchez Ivan
- Jang Mi Baek
- Montero Gonzalez David
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46089 , F 73, S 8, H B 509078, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Empresa: AKAMON ENTERTAINMENT MILLENNIUM SL
Apoderado Solidario
- Fonrodona Ricart Oscar
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 77, S 8, H B 413720, I/A 23 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Empresa: AKAMON ENTERTAINMENT MILLENNIUM SL
Apoderado Solidario
- Puig Ponsico Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 20, S 8, H B 413720, I/A 14 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Información de PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG PONSICO MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos