PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
Informe ejecutivo de PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRONERI IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2016 |
VINCULACIONES DE PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45720 , F 133, S 8, H B 19573, I/A 1805 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Empresa: FRONERI IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puig Nuñez Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 164, S 8, H B 492186, I/A 6 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Puig Nuñez Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 2, S 8, H B 19573, I/A 1678 (28/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Apoderado
- Puig Nuñez Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 27, S 8, H VI 6192, I/A 179 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-01
Información de PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA
Mostramos los datos de PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG NUÑEZ GLORIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos