PUIG MARCO ROSER
Informe ejecutivo de PUIG MARCO ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUIG MARCO ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado Solidario | 08/03/2017 | 10/04/2018 |
AGUAS TERMINO DE CALVIA SA | Secretario | 08/08/2017 | 21/03/2018 |
SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA | Apoderado Solidario | 14/07/2016 | 06/03/2018 |
SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA | Apoderado Solidario | 26/10/2016 | 06/03/2018 |
SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA | Apoderado Solidario | 06/03/2018 | |
HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA | Apoderado Solidario | 13/07/2016 | 05/03/2018 |
HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA | Apoderado Solidario | 27/10/2016 | 05/03/2018 |
HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA | Apoderado Solidario | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE PUIG MARCO ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG MARCO ROSER
Apoderado Solidario
- Puig Marco Roser
- Serra Mejon Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37025 , F 151, S 8, H M 661438, I/A 8 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: AGUAS TERMINO DE CALVIA SA
Secretario
- Puig Marco Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 33, S 8, H PM 956, I/A 57 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-07
Apoderado Solidario
- Puig Marco Roser
- Puig Marco Roser
- Serra Mejon Ana
- Serra Mejon Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 124, S 8, H PM 72984, I/A 51 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-07
Apoderado Solidario
- Puig Marco Roser
- Puig Marco Roser
- Serra Mejon Ana
- Serra Mejon Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45385 , F 60, S 8, H B 16139, I/A 499 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: AGUAS TERMINO DE CALVIA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Puig Marco Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 71, S 8, H PM 956, I/A 55 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 85, S 8, H B 19601, I/A 254 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45385 , F 45, S 8, H B 16139, I/A 476 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Apoderado Solidario
- Puig Marco Roser
- Serra Mejon Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 212, S 8, H PM 72984, I/A 43 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-07
Apoderado Solidario
- Llovera Laborda Sara Maria
- Puig Marco Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45385 , F 31, S 8, H B 16139, I/A 465 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Apoderado Solidario
- Puig Marco Roser
- Serra Mejon Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 24, S 8, H PM 72984, I/A 33 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-07
Información de PUIG MARCO ROSER
Mostramos los datos de PUIG MARCO ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG MARCO ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos