PUIG LLEIXA ROMULO
Informe ejecutivo de PUIG LLEIXA ROMULO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG LLEIXA ROMULO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELS PUIG PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 09/11/2018 | 15/01/2021 |
ELS PUIG PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | 09/11/2018 |
ELS PUIG PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE PUIG LLEIXA ROMULO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG LLEIXA ROMULO
Empresa: ELS PUIG PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Puig Lleixa Romulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23729 , F 33, S 8, H B 59558, I/A 21 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: ELS PUIG PATRIMONIAL SA
Administrador Unico
- Puig Lleixa Romulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23710 , F 166, S 8, H B 59558, I/A 20 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: ELS PUIG PATRIMONIAL SA
Administrador Unico
- Puig Lleixa Romulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23710 , F 165, S 8, H B 59558, I/A 19 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-08
Empresa: ELS PUIG PATRIMONIAL SA
Administrador Unico
- Puig Lleixa Romulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23710 , F 165, S 8, H B 59558, I/A 17 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Información de PUIG LLEIXA ROMULO
Mostramos los datos de PUIG LLEIXA ROMULO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG LLEIXA ROMULO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos