PUIG GUELL JAUME
Informe ejecutivo de PUIG GUELL JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG GUELL JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURTIDOS GRACIA SA | Administrador Unico | 19/09/2024 |
VINCULACIONES DE PUIG GUELL JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG GUELL JAUME
Empresa: CURTIDOS GRACIA SA
Administrador Unico
- Puig Guell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 46002, I/A 17 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Empresa: JAPUGU INVERSIONS SL
Liquidador
- Puig Guell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46870 , F 49, S 8, H B 533669, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: JAPUGU INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Puig Guell Jaume
Liquidador
- Puig Guell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46870 , F 49, S 8, H B 533669, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: JAPUGU INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Puig Guell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46870 , F 48, S 8, H B 533669, I/A 1 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Empresa: CURTIDOS GRACIA SA
Administrador Unico
- Puig Guell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 13, S 8, H B 46002, I/A 16 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Información de PUIG GUELL JAUME
Mostramos los datos de PUIG GUELL JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG GUELL JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos