PUIG CUMELLAS ALEX
Informe ejecutivo de PUIG CUMELLAS ALEX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUIG CUMELLAS ALEX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOMENZOU SL | Consejero | 27/10/2022 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 24/03/2020 | |
ALENBE LLAFRANC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2020 | |
ALENBE LLAFRANC SL | Presidente | 20/03/2019 | |
ALENBE LLAFRANC SL | Consejero | 20/03/2019 |
VINCULACIONES DE PUIG CUMELLAS ALEX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG CUMELLAS ALEX
Empresa: WOMENZOU SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Puig Alsina Xavier
- Puig Cumellas Alex
- Puig Cumellas Elisabeth
- Puig Cumellas Enric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34852 , F 156, S 8, H B 252177, I/A 7 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Berraondo Escayola Barbara
- Cabrelles Ferri Jose
- Celma Serrano Oriol
- Claraso Piera Francesc
- De Salas Castelltort Javier
- Malet Gausa Marcos
- Mamondez Medina Laura Karina
- Muñoz Orts Ana Belen
- Olivero Galan Jose Luis
- Ortiz Lorca Veronica
- Puig Cumellas Alex
- Pujol-galceran Estruch Jaume
- Rojas Puyana Juan Sebastian
- Santandreu Moll Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 94, S 8, H V 178506, I/A 136 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-46
Empresa: ALENBE LLAFRANC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puig Cumellas Alex
- Puig Cumellas Elisabeth
- Puig Cumellas Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 153, S 8, H B 527808, I/A 6 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: JANEMBA XXI SL
Consejero
- Puig Cumellas Alex
- Puig Cumellas Elisabeth
- Puig Cumellas Enric
Presidente
- Puig Cumellas Alex
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46687 , F 132, S 8, H B 527808, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Información de PUIG CUMELLAS ALEX
Mostramos los datos de PUIG CUMELLAS ALEX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG CUMELLAS ALEX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos