PUIG BARALDES SUSANA
Informe ejecutivo de PUIG BARALDES SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG BARALDES SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIPE ASSOC SL | Administrador Unico | 14/06/2023 |
VINCULACIONES DE PUIG BARALDES SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG BARALDES SUSANA
Empresa: COMPTIMAT 92 SL
Liquidador
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 426105, I/A 5 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: COMPTIMAT 92 SL
Administrador Unico
- Puig Baraldes Susana
Liquidador
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 426105, I/A 5 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: AIPE ASSOC SL
Administrador Unico
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36175 , F 22, S 8, H B 279749, I/A 8 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-08
Empresa: AIPE ASSOC SL
Administrador Mancomunado
- Puig Baraldes Susana
- Sanchez Navarro Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36175 , F 22, S 8, H B 279749, I/A 8 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-08
Empresa: COMPTIMAT 92 SL
Administrador Unico
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 7, S 8, H B 426105, I/A 3 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: COMPTIMAT 92 SL
Administrador Solidario
- Abad Lalanza Alfred
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 7, S 8, H B 426105, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: AIPE ASSOC SL
Administrador Mancomunado
- Puig Baraldes Susana
- Sanchez Navarro Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36175 , F 21, S 8, H B 279749, I/A 5 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: AIPE ASSOC SL
Administrador Unico
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36175 , F 21, S 8, H B 279749, I/A 5 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: AIPE ASSOC SL
Administrador Unico
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36175 , F 21, S 8, H B 279749, I/A 4 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-08
Empresa: COMPTIMAT 92 SL
Administrador Solidario
- Abad Lalanza Alfred
- Puig Baraldes Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 6, S 8, H B 426105, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
Información de PUIG BARALDES SUSANA
Mostramos los datos de PUIG BARALDES SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG BARALDES SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos