PUIG BALADER MARTA
Informe ejecutivo de PUIG BALADER MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUIG BALADER MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEKMAN EDUCATION SL | Apoderado Solidario | 23/04/2024 | |
LIFE FITNESS IBERIA SA | Apoderado Solidario | 07/03/2024 | |
LUMEN TECHNOLOGIES IBERIA SA | Apoderado Solidario | 21/01/2024 |
VINCULACIONES DE PUIG BALADER MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG BALADER MARTA
Empresa: TEKMAN EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Fuster Laura
- Gimenez I Gasol Gerard
- Muñoz Navarro Alejandra
- Puig Balader Marta
- Rios Martin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47078 , F 208, S 8, H B 399920, I/A 28 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: LIFE FITNESS IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gimenez Gasol Gerard
- Puig Balader Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47069 , F 84, S 8, H B 337825, I/A 63 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: LUMEN TECHNOLOGIES IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Adell Sanchez Jorge
- Gimenez I Gasol Gerard
- Puig Balader Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33810 , F 224, S 8, H M 239153, I/A 80 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Información de PUIG BALADER MARTA
Mostramos los datos de PUIG BALADER MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG BALADER MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos