PUGA CONTRERAS JOAQUIN
Informe ejecutivo de PUGA CONTRERAS JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUGA CONTRERAS JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA SGR | Apoderado Solidario | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE PUGA CONTRERAS JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUGA CONTRERAS JOAQUIN
Apoderado Solidario
- Puga Contreras Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 184, S 8, H GR 50826, I/A 27 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 50, S 8, H GR 50826, I/A 8 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-18
Empresa: UNION ANDALUZA DE AVALES SGR
Apoderado Mancomunado
- Mataix Sanjuan Mario
- Puga Contreras Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 106, S 8, H GR 3824, I/A 86 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-18
Información de PUGA CONTRERAS JOAQUIN
Mostramos los datos de PUGA CONTRERAS JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUGA CONTRERAS JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos