PUEYO SCHMITT CLAUDIA
Informe ejecutivo de PUEYO SCHMITT CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUEYO SCHMITT CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR ASSET SL | Consejero | 25/03/2019 | |
ATLANTIDA MEDICA DE ESPECIALIDADES SA DE SEGUROS | Consejero | 22/02/2019 | |
ADITNALTA SL | Consejero | 29/04/2014 | |
GESTIO SANITARIA E G 92 SL | Consejero | 29/04/2014 | |
ADITNALTA PROMOCIONS SL | Consejero | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE PUEYO SCHMITT CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUEYO SCHMITT CLAUDIA
Empresa: GESTIO SANITARIA E G 92 SL
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 84, S 8, H B 162281, I/A 8 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: GESEX ATENCIO DOMICILIARIA SL
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 194, S 8, H B 272230, I/A 12 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42713 , F 126, S 8, H B 95842, I/A 75 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Empresa: ADITNALTA PROMOCIONS SL
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 25, S 8, H B 329661, I/A 15 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: ADITNALTA SL
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36560 , F 128, S 8, H B 293669, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: MAR ASSET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Mur Pere
- Mur Rojas Manuel Emilio
- Orriols Gassiot Joan
- Pueyo Schmitt Claudia
- Rabassa Ferrer Carles
- Sastre Sabater Conrado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45649 , F 160, S 8, H B 494584, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Consejero Delegado
Consejero
PRES.HONORI.
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42713 , F 124, S 8, H B 95842, I/A 73 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Mur Pere
- Abello Vila Pere
- Pueyo Schmitt Claudia
- Pueyo Zurdo Jose Maria
- Rabassa Ferrer Carles
- Rabassa Padro Carlos
PRES.HONORI.
Presidente
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42713 , F 124, S 8, H B 95842, I/A 73 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Empresa: GESTIO SANITARIA E G 92 SL
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 84, S 8, H B 162281, I/A 7 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Empresa: GESEX ATENCIO DOMICILIARIA SL
Secretario
- Pueyo Schmitt Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 192, S 8, H B 272230, I/A 10 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
VER MAS ACTOS
Información de PUEYO SCHMITT CLAUDIA
Mostramos los datos de PUEYO SCHMITT CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUEYO SCHMITT CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos