PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
Informe ejecutivo de PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO CROSMO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2023 | |
BIO CROSMO SL | Apoderado Solidario | 30/10/2020 | |
BIO CROSMO SL | Presidente | 05/08/2020 | |
BIO CROSMO SL | Consejero | 05/08/2020 | |
BIOSMO SL | Administrador Unico | 29/06/2020 |
VINCULACIONES DE PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
Empresa: BIO CROSMO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40213 , F 218, S 8, H M 714571, I/A 5 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: ASESORIA DE PROYECTOS CIENTIFICOS SL
Apoderado
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21361 , F 22, S 8, H M 168365, I/A 12 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: BIO CROSMO SL
Apoderado Solidario
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40213 , F 218, S 8, H M 714571, I/A 4 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: BIO CROSMO SL
Consejero
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Pueyo Cañero Angel Rafael
- Vicente Garcia Echave Valentin
Presidente
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40213 , F 217, S 8, H M 714571, I/A 2 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
Empresa: BIOSMO SL
Administrador Unico
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40541 , F 140, S 8, H M 719694, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: ASESORIA DE PROYECTOS CIENTIFICOS SL
Administrador Unico
- Pueyo Cañero Angel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21361 , F 21, S 8, H M 168365, I/A 10 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Información de PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL
Mostramos los datos de PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUEYO CAÑERO ANGEL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos