PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
Informe ejecutivo de PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado | 08/04/2009 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 06/03/2009 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 16/02/2009 | |
FCC AQUALIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2009 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40807 , F 72, S 8, H B 26947, I/A 3223 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Balbas Gonzalez Angel
- Barrera Martin Fernando
- Castellano Lopez Fernando
- De La Plaza Bringas Maria Teresa
- De Tomas Brasero Jose Luis
- Dominguez Valdes Hevia Javier
- Espinosa Muñoz Francisco Jose
- Fernandez Garcia Jorge
- Granado Diez Oscar
- Machin Crespo Luis Ignacio
- Monteagudo Fernandez Roberto
- Montero Bermudez Elena
- Montero Sanchez Maria Olimpia
- Nogueira Miguelsanz Luis
- Puertolas Tobias Antonino
- Tunell Ayuso Gustavo
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Vera Mendi Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40887 , F 123, S 8, H B 94500, I/A 2415 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Benavente Lozano Jesus Angel
- De Tomas Brasero Jose Luis
- Edo Albacar Jorge
- Monteagudo Fernandez Roberto
- Puertolas Tobias Antonino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40887 , F 56, S 8, H B 94500, I/A 2382 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Empresa: AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puertolas Tobias Antonino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21979 , F 190, S 8, H M 58878, I/A 728 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Empresa: AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puertolas Tobias Antonino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21979 , F 187, S 8, H M 58878, I/A 725 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Puertolas Tobias Antonino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40887 , F 26, S 8, H B 94500, I/A 2368 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Puertolas Tobias Antonino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40887 , F 21, S 8, H B 94500, I/A 2365 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO
Mostramos los datos de PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTOLAS TOBIAS ANTONINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos