PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
Informe ejecutivo de PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEZVOUS V5 SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2023 | |
G. P. O. SERVI-12 SL | Administrador Mancomunado | 09/10/2018 | |
G. P. O. SERVI-12 SL | Socio Unico | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
Empresa: CHEZVOUS V5 SL
Administrador Mancomunado
- Puertolas Ortells Giovanni
- Toril Verguilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 36, S 8, H Z 70426, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-50
Empresa: CHEZVOUS V5 SL
Administrador Mancomunado
- Clavero Lasheras Raul
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 36, S 8, H Z 70426, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-50
Empresa: CHEZVOUS V5 SL
Administrador Mancomunado
- Clavero Lasheras Raul
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 35, S 8, H Z 70426, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Empresa: CHEZVOUS V5 SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Force Raul
- Clavero Lasheras Raul
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 35, S 8, H Z 70426, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Empresa: CHEZVOUS V5 SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Force Raul
- Clavero Lasheras Raul
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 33, S 8, H Z 70426, I/A 1 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-50
Empresa: G. P. O. SERVI-12 SL
Administrador Mancomunado
- Anadon Arenzana Jose Luis
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 218, S 8, H Z 57453, I/A 3 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-50
Empresa: G. P. O. SERVI-12 SL
Administrador Unico
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 218, S 8, H Z 57453, I/A 3 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-50
Empresa: G. P. O. SERVI-12 SL
Administrador Unico
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 216, S 8, H Z 57453, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-50
Empresa: G. P. O. SERVI-12 SL
Socio Único
- Puertolas Ortells Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 216, S 8, H Z 57453, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-50
Información de PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI
Mostramos los datos de PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTOLAS ORTELLS GIOVANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos