PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TICKETS GRANADA SL | Administrador Unico | 29/12/2020 | |
ALQUILERES MIWA SL | Administrador Unico | 15/07/2016 | |
BIENVENIDOS A GRANADA SL | Socio Unico | 14/03/2016 | |
BIENVENIDOS A GRANADA SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | |
ALHAMBRA VALPARAISO OCIO Y CULTURA SL | Administrador Unico | 09/06/2014 | |
GUIAS INTERPRETES DEL PATRIMONIO DE GRANADA SL | Administrador Mancomunado | 07/05/2013 |
VINCULACIONES DE PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
Empresa: TICKETS GRANADA SL
Administrador Unico
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 214, S 8, H GR 42870, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-18
Empresa: ALQUILERES MIWA SL
Administrador Unico
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 187, S 8, H GR 48647, I/A 1 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-18
Empresa: BIENVENIDOS A GRANADA SL
Administrador Unico
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 1, S 8, H GR 48163, I/A 1 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-18
Empresa: BIENVENIDOS A GRANADA SL
Socio Único
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 1, S 8, H GR 48163, I/A 1 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-18
Empresa: GRANADA OCIO Y CULTURA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Crespo Abel Jesus
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 39, S 8, H GR 41475, I/A 2 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-18
Administrador Unico
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 224, S 8, H GR 20241, I/A 8 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-18
Administrador Solidario
- Marin Ayllon Lourdes
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 224, S 8, H GR 20241, I/A 8 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-18
Administrador Solidario
- Marin Ayllon Lourdes
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 224, S 8, H GR 20241, I/A 7 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-18
Administrador Mancomunado
- Grammatico Daniel
- Puerto Ortuño Jose Antonio
- Villar Sanchez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 131, S 8, H GR 43164, I/A 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Administrador Solidario
- Cobo Civantos Juan
- Marin Ayllon Lourdes
- Puerto Ortuño Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 223, S 8, H GR 20241, I/A 6 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-18
VER MAS ACTOS
Información de PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTO ORTUÑO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos