PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMESA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 25/05/2016 | |
ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOS ZAFRA SL | Socio Unico | 05/11/2015 | |
ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOS ZAFRA SL | Administrador Unico | 05/11/2015 | |
INVERSIONES CODEXPA SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2011 | |
GRUAS EXTREMADURA-ZAFRA SL | Administrador Solidario | 23/08/2011 | |
COMESA ESTRUCTURAS METALICAS Y CALDERERIA SL | Administrador Solidario | 23/08/2011 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS EXTREMEÑAS SA | Administrador Solidario | 23/08/2011 |
VINCULACIONES DE PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
Empresa: COMESA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Puerto Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 22, S 8, H BA 19029, I/A 4 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-06
Empresa: COMESA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Puerto Martin Antonio Jesus
- Puerto Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 22, S 8, H BA 19029, I/A 4 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-06
Empresa: ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOS ZAFRA SL
Administrador Unico
- Puerto Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 116, S 8, H BA 26890, I/A 1 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-06
Empresa: ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOS ZAFRA SL
Socio Único
- Puerto Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 116, S 8, H BA 26890, I/A 1 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-06
Empresa: ALVAREZ Y PUERTO SA
Liquidador Solidario
- Alvarez Lopez Antonio
- Puerto Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78, L 1, F 182, S 8, H BA 4891, I/A 2 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-06
Empresa: INVERSIONES CODEXPA SL
Administrador Mancomunado
- Puerto Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 73, S 8, H BA 12226, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-06
Administrador Solidario
- Puerto Martin Antonio Jesus
- Puerto Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 158 , F 160, S 8, H BA 4749, I/A 9 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-06
Empresa: COMESA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Puerto Martin Antonio Jesus
- Puerto Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 22, S 8, H BA 19029, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-06
Administrador Solidario
- Puerto Martin Antonio Jesus
- Puerto Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161, L 1, F 33, S 8, H BA 8707, I/A 5 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-06
Empresa: GRUAS EXTREMADURA-ZAFRA SL
Administrador Solidario
- Puerto Martin Antonio Jesus
- Puerto Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 183, S 8, H BA 8128,BA , I/ 4 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-06
Información de PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTO MARTIN ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos