PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
Informe ejecutivo de PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 49
Empresas activas: 49
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR AITANA RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 04/06/2024 | |
MAMBAR RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 04/06/2024 | |
GRTURBON RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
GR CHARRAN RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
GR SOLAR 2020 SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
EIDEN RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
GRASPE RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
EL AGUILA RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2024 | |
GRENERGY RENOVABLES SA | Apoderado Solidario | 31/05/2024 | |
GR POWER ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 30/05/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
Empresa: GR AITANA RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 656286, I/A 15 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: MAMBAR RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663130, I/A 15 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: EL AGUILA RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663150, I/A 14 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: GRTURBON RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657038, I/A 15 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: GRASPE RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657938, I/A 15 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: EIDEN RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664264, I/A 14 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: GR SOLAR 2020 SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 598236, I/A 17 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: GR CHARRAN RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 691463, I/A 12 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: GRENERGY RENOVABLES SA
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 439423, I/A 70 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: CHAMBO RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Otin Pintado Pablo Miguel
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
- Puerto Caballero Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664260, I/A 14 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
VER MAS ACTOS
Información de PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE
Mostramos los datos de PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTO CABALLERO GONZALO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos